Ciao a tutti,noi siamo gli Incredible Six,composti da Demi,Hope,Bob,Giangi,Michele ed Angelo.Abitiamo tutti in Italia.Siamo appassionati di videogiochi.Parleremo di: musica,videogiochi,citazioni,libri,scherzi e faremo anche delle news giornaliere.Questo è tutto :)
Presidente della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia Presidente della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia fino al 1963 | |
---|---|
Durata mandato | 14 gennaio 1953 – 4 maggio 1980 |
Predecessore | Ivan Ribar |
Successore | Lazar Koliševski |
Primo ministro della RSF di Jugoslavia | |
Durata mandato | 29 novembre 1945 – 29 giugno 1963 |
Presidente | Ivan Ribar (fino al 1953) Josip Broz Tito (dal 1953) |
Predecessore | Carica creata |
Successore | Petar Stambolić |
Nessun commento:
Posta un commento